Reports for Josua Hunziker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josua Hunziker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005157399, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fürsorgekasse für das Berner Symphonieorchester (BSO), in Bern, CHE-109.764.699, Stiftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2017, Publ. 3371429).
Name neu:
Fürsorgekasse für das Berner Symphonieorchester (BSO) in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 17.02.2021 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütler, Manuel, genannt Emanuel, von Hünenberg, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Flückiger, Hans Ulrich genannt Hansueli, von Auswil, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunziker, Josua, von Moosleerau, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rikli, Katharina, von Bern und Wangen an der Aare, in Bern, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schädeli Gaudard, Daniel, von Kirchlindach, in Zollikofen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schürch, Roland, von Sumiswald, in Gümligen (Muri bei Bern), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004452038, Commercial Registry Office Berne, (36)
Alterszentrum (AZ) Alenia Muri-Gümligen, in Muri bei Bern, CHE-112.590.827, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3090153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Josua, von Moosleerau, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Susanne, von Ursenbach, in Muri bei Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Markus, von Sumiswald und Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldi, Hans, von Saanen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kempf Schluchter, Annemarie, von Attinghausen und Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuthold, Urs, von Wädenswil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saxer, Hans-Rudolf, von St. Gallen, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichelberger, Monika, von Sumiswald, in Bettlach, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Rita, von Schattdorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Adrian, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretan, Guy, von Leukerbad, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glaus, Franziska, von Sumiswald, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hablützel, Sibylle, von Wilchingen, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rubigen].
Publication number: 4122313, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pensionskasse der Einwohnergemeinde Muri bei Bern, in Muri bei Bern, CHE-190.007.778, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853217).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Josua, von Moosleerau, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Rita, von Schattdorf, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.