Reports for Annemarie Hunziker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Annemarie Hunziker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1071777, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HUBAG Immobilien AG, in Moosleerau, CHE-102.252.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 16.05.2012, Publ. 6682018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Annemarie, von Moosleerau, in Wabern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Markus, von Moosleerau, in Moosleerau, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunziker, Jürg, von Moosleerau, in Moosleerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6682018, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HUBAG Immobiliengenossenschaft, in Moosleerau, CH-400.5.005.286-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, S. 2, Publ. 5837658).
Statuten neu:
07.05.2012.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 07.05.2012 und Bilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 2'918'857.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'049'240.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 160 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
HUBAG Immobilien AG.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücken im In- und Ausland, insbesondere Kauf und Verkauf, Verwaltung, Vermittlung und Vermietung von Liegenschaften und Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene und fremde Rechnung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.
Aktienkapital neu:
CHF 160'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 160'000.00.
Aktien neu:
160 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung der Gesellschafter.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Jürg, von Moosleerau, in Moosleerau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uebelhart, Walter, von Welschenrohr, in Moosleerau, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Annemarie, von Moosleerau, in Wabern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin der Verwaltung und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunziker, Markus, von Moosleerau, in Moosleerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5837658, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HUBAG Immobiliengenossenschaft, in Moosleerau, CH-400.5.005.286-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2010, S. 1, Publ. 5783758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Hubert, von Moosleerau, in Moosleerau, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Hunziker, Elisabeth, von Moosleerau, in Moosleerau, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Markus, von Moosleerau, in Moosleerau, Vizepräsident der Verwaltung und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunziker, Annemarie, von Moosleerau, in Wabern, Präsidentin der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.