Reports for Hanna Hugener
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hanna Hugener
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5065476, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Auenstein-Veltheim, in Veltheim AG, CH-400.5.906.132-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2005, S. 2, Publ. 2638172).
Statutenänderung:
30.05.2008, 24.04.2009.
Firma neu:
Gnossi Auenstein-Veltheim, Genossenschaft.
Domizil neu:
c/o Marianne Trautmann, Fuchsmättliweg 5, 5106 Veltheim AG.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Nachschusspflicht aufgehoben.] [bisher: Nachschusspflicht neu: Die Genossenschafter haben Nachschüsse bis höchstens CHF 100.-- je Mitglied und Bereinigung zu leisten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen grundsätzlich schriftlich oder anlässlich von Generalversammlungen..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugener, Hanna, von Stein AR, in Auenstein, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Truvag Revisions AG (CH-100.3.015.332-1), in Sursee, Revisionsstelle.
Publication number: 857114, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Sanitäre Apparate Hunziker AG, in Niederlenz, Produkte des Ausbaubedarfs, insbesondere Sanitärprodukte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2002, S. 2, Publ. 491554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Rolf, von Gettnau und Grosswangen, in Muhen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugener, Hanna, von Stein AR, in Auenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berndonner, Markus, von Berikon, in Berikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Barbara, von Seeberg, in Erlinsbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Willy, von Schönenwerd, in Lostorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Sanitäre Apparate Hunziker AG, in Niederlenz, Produkte des Ausbaubedarfs, insbesondere Sanitärprodukte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.1998, S. 420).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Kurt, von Dürnten und Schübelbach, in Möriken-Wildegg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schnyder, Susanna, von Dürnten und Schübelbach, in Möriken-Wildegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkart, Heinz, von Dagmersellen, in Gelfingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wachter, Richard, von Aarau, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Rolf, von Gettnau und Grosswangen, in Muhen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugener, Hanna, von Stein AR, in Auenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].