Reports for Stefan Hügli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stefan Hügli
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Hügli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004796320, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Zehnder Group International AG, in Gränichen, CHE-104.808.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004766222).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blandin, Vincent, französischer Staatsangehöriger, in Wargnies Le Grand (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Stefan, von Bellikon, in Bellikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Joel, von Wald (BE), in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3736757, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ELEKTRA-GENOSSENSCHAFT BELLIKON-HAUSEN, in Bellikon, CHE-103.371.887, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, Publ. 2398223).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Stefan, von Bellikon, in Bellikon, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Marco Andreas, von Hemberg, in Bellikon, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6354198, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Zehnder Group Radimex AG, in Gränichen, CH-400.3.019.779-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2011, S. 0, Publ. 6338138).
Statutenänderung:
19.09.2011.
Firma neu:
Zehnder Group International AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Zehnder Group International SA) (Zehnder Group International Ltd).
Zweck neu:
Besorgung von Geschäften im Bereich des Imports und Exports von Waren aller Art, insbesondere Sicherstellung der logistischen, administrativen und organisatorischen Abläufe;
Bearbeitung von internationalen Produktions-, Vertriebs- und Handelsaufträgen;
Unterstützung, Koordination und Beratung Dritter auf dem Gebiet der Unternehmensführung sowie in betrieblichen, technischen, organisatorischen, kaufmännischen, rechtlichen, versicherungstechnischen und finanziellen Belangen;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder derartige Unternehmungen errichten, erwerben oder finanzieren, Darlehen gewähren sowie Immaterialgüterrechte erwerben oder veräussern sowie Immobilien erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Dr. Hans-Peter, von Gränichen, in Meisterschwanden, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiesendanger, Dr. Peter, von Wiesendangen und Luzern, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Dominik, von Giswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zbinden, Markus, von Guggisberg, in Boppelsen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnitz, Isabelle, von Obersiggenthal, in Strengelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Artho, Elmar, von St. Gallenkappel, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burkhalter, Reto, von Heimiswil, in Eich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Döbeli, Max, von Seon, in Birrwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Franz, von Eschenbach LU, in Birmenstorf AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grieder, René, von Rünenberg und Basel, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heldstab, Felix, von Saas, in Allenwinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hotz, René, von Küsnacht ZH, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Stefan, von Bellikon, in Bellikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuhn, Rudolf, von Aarau und Pfäffikon, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathys, Thomas, von Walperswil, in Cordast, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Elisabeth, von Lützelflüh, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räber, Dr. Roger, von Zürich und Mühlau, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.