Reports for Irène Hügli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Irène Hügli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005049222, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
WSEngineering and consulting GmbH, in Sissach, CHE-429.210.448, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827266).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Irène, von Sumiswald, in Sissach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder Wegmann, Ruth, von Diepoldsau, in Baden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 6825286, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
WSEngineering and consulting GmbH, in Böckten, CH-280.4.014.770-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, S. 0, Publ. 6188140).
Statutenänderung:
22.08.2012.
Sitz neu:
Sissach.
Domizil neu:
In der Schwarzmatt 4, 4450 Sissach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder, Walter, von Diepoldsau, in Sissach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Böckten];
Hügli, Irène, von Sumiswald, in Sissach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Böckten].
Publication number: 6188140, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
WSEngineering and consulting GmbH, in Böckten, CH-280.4.014.770-5, Ob den Reben 5B, 4461 Böckten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Ingenieursarbeiten und Beratungen in der Mess- und Regeltechnik sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentumerwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 26.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schawalder, Walter, von Diepoldsau, in Böckten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hügli, Irène, von Sumiswald, in Böckten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.