Reports for Marcel Hüberli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Hüberli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3372107, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Biogasregister International AG, in St. Gallen, CHE-488.221.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3279131).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossi, Marcel, von Mendrisio, in Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüberli, Marcel, von Nesslau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Hans-Peter, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ornamento, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Rheineck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3368323, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GasDirekt AG, in Gossau ZH, CHE-202.342.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, Publ. 3309611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüberli, Marcel, von Nesslau, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3279131, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Biogasregister International AG, in St. Gallen, CHE-488.221.832, c/o Advokaturbüro Grand & Nisple, Oberer Graben 26, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.01.2017.
Zweck:
Führung eines internationalen Registers für die Registrierung von Biogasmengen, die von Produktionsanlagen im Ursprungsland an Abnehmer im Ursprungsland oder in einem anderen Land geliefert werden, und welches den lückenlosen Nachweis von der Produktion bis zum Endabnehmer sicherstellt, dies durch Koordination mit dem jeweiligen nationalen Biogasregister. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der GasDirekt AG, in Gossau ZH (CHE-202.342.033), sämtliche Rechte an der Internet-Plattform www.biogasregister-international.com mit der zugehörigen Software sowie den damit zusammenhängenden Immaterialgüterrechten und der Internet-Domain zum Preis von maximal CHF 500'000.00 zu übernehmen, dies gemäss einem noch zu erstellenden Vertrag bis spätestens 30.06.2017.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftlichen Brief, per E-Mail oder durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen:
Rossi, Marcel, von Mendrisio, in Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüberli, Marcel, von Nesslau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TREHAG Treuhand St. Gallen AG (CHE-107.891.789), in St. Gallen, Revisionsstelle.