Reports for Ernst Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Ernst Huber
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3358407, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Genossenschaft Oberengadiner Lehrlingshaus, in Samedan, CHE-107.057.131, Genossenschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2011, Publ. 6125830).
Domizil neu:
Suot Staziun 1 A, 7503 Samedan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Ernst, von Herisau, in Samedan, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf-Gujer, Karin, von Samedan, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perl-Keiser, Anne Marie, von Pontresina, in Pontresina, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Perl-Keiser, Annemarie, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Misani-Vondrasek, Sandra, von Samedan, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caviezel, Rico, von Safiental, in Scuol, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Valendas, in Valsot];
Püntener, Remo, von Erstfeld, in Samedan, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Florineth, Andrea, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Ftan und St. Moritz, in S-chanf];
Delnon Treuhand & Revisionen (CHE-112.219.830), in Zuoz, Revisionsstelle [bisher: Delnon Treuhand & Revisionen (CH-350.1.009.387-5)].
Publication number: 7033846, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Genossenschaft wohnen bis fünfundzwanzig Samedan, in Samedan, CH-350.5.000.899-4, Suot Staziun 1, 7503 Samedan, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2012.
Zweck:
Zweck der Genossenschaft ist der Erwerb, Bau und Betrieb geeigneter Liegenschaften, um junge Leute bis zum ca. 25 Altersjahr im Oberengadin passende Wohnunterkünfte zu günstigen und fairen Konditionen anzubieten.
Anteilscheine:
CHF 200.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB und Amtsblatt des Kantons Graubünden. Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Brief oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Huber, Ernst, von Herisau, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roner, Reto, von Scuol, in Samedan, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höhener, Nadia, von Grub AR, in Pontresina, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Picenoni, Roberta, von Bregaglia, in St. Moritz, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pitsch, Steivan, von Val Müstair, in Zuoz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Püntener, Remo, von Erstfeld, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delnon Treuhand & Revisionen (CH-350.1.009.387-5), in Zuoz, Revisionsstelle.
Publication number: 5543734, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Evangelische Wohnbaugenossenschaft Promulins, Samedan, in Samedan, CH-350.5.000.061-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.1995, S. 5391).
Statutenänderung:
11.12.2008.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 2'000.-- zu übernehmen.].
Publikationsorgan neu:
Amtsblatt des Kantons Graubünden, Fögl Ladin und SHAB in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung vom 03.12.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutgsell, Andrea, von Schänis, in Samedan, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morell, Claudio, von Ardez, in Samedan, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bäbler, Peter, von Adliswil und Elm, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Adliswil];
Huber, Ernst, von Herisau, in Samedan, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niggli, Andry, von Fideris, in Samedan, Mitglied und Kassier und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Püntener, Sandra, von Erstfeld und Bellwald, in Samedan, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann, Arthur, von Rorbas, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].