Reports for Johannes Horn
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Johannes Horn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3246897, Commercial Registry Office Berne, (36)
JohoArt Genossenschaft, in Bern, CHE-206.797.355, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2780947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horn, Johannes, von Zürich, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2780947, Commercial Registry Office Berne, (36)
JohoArt Genossenschaft, in Bern, CHE-206.797.355, c/o Walo C. Ilg, Balderstrasse 13, 3007 Bern, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.10.2015.
Zweck:
Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern zu ermöglichen, deren künstlerische Leistungen, Assets und Rechte direkt oder indirekt zu halten, um so deren professionelle Verwaltung zu ermöglichen und den Mitgliedern genügliche Subsistenzmittel aus deren künstlerischen Tätigkeit zu sichern, insbesondere durch: Die Beratung von Mitgliedern und Dritten in allen Fragen, insbesondere rechtlichen und betrieblichen;
Die Genossenschaft kann insbesondere auch Liegenschaften erwerben;
Die Genossenschaft kann auch Mitglieder in geschäftlichen Schwierigkeiten sanieren und dazu alle nötigen Vorkehren bei Bedarf in ihrem Namen zugunsten des Mitgliedes treffen. Es wird in diesen Fällen ein Sanierungsplan mit dem Mitglied vereinbart;
Die Genossenschaft führt insbesondere einen Fonds zur Unterstützung und Sanierung von Genossenschaftern;
Die Genossenschaft führt einen Unterstützungsfonds für Genossenschafter im Pensionsalter und erlässt dazu die nötigen Reglemente;
Die Genossenschaft kann sich jederzeit an Aktionen und geschäftlichen Projekten, welche im Einvernehmen mit der Genossenschaftsphilosophie stehen, beteiligen. Zu diesem Zweck kann die Genossenschaft auch Beteiligungen übernehmen oder sich an Gesellschaften beteiligen. Im Rahmen ihrer Zweckbestimmung und der Zielsetzungen nimmt die Genossenschaft alle direkt oder indirekt erforderlichen Handlungen vor. Die Genossenschaft kann die Ausführung dieser Massnahmen selbst besorgen oder ganz oder teilweise auf Dritte übertragen. Die Genossenschaft kann insbesondere auch Liegenschaften erwerben;
Die Genossenschaft kann Filialen im In- und Ausland begründen.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 100.--.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Genossenschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 30.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Horn, Johannes, von Zürich, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Grütter, Roland, von Ringgenberg (BE), in Bern, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ilg, Walo Conrad, genannt Walo C., von Salenstein, in Bern, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2253387, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Weltnet GmbH, bisher in Bern, CHE-235.363.639, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2014, Publ. 1556611).
Gründungsstatuten:
06.06.2014.
Statutenänderung:
15.05.2015.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 6, 8952 Schlieren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horn, Johannes, von Zürich, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitmis, Sahin, türkischer Staatsangehöriger, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von staatenlos, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Nadiroglu, Osman, niederländischer Staatsangehöriger, in Eindhoven (NL), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00].