Reports for Christian Hoppler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Hoppler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005384134, Commercial Registry Office Zurich, (20)
insaru gmbh, bisher in Zufikon, CHE-443.155.328, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654956).
Statutenänderung:
07.01.2022.
Firma neu:
LOYAL Bau GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Urdorf.
Domizil neu:
Birmensdorferstrasse 87, 8902 Urdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Baudienstleistungen aller Art im Bauhaupt- und Baunebengewerbe, insbesondere von Bau-, Trockenbau-, Gipser-, Brandschutz-, Fassadenarbeiten, in Akkord- und Regie-, die Durchführung von Total- und/oder Generalunternehmungsaufträgen sowie von Reinigungsarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immaterialgüterrechte und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten wurde aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoppler, Christian, von Rottenschwil, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dietrich, Dilan, von Zizers, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zuber, Daniel, von Fischingen, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sertolli, Arben, kosovarischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 220 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004654956, Commercial Registry Office Aargau, (400)
insaru gmbh, in Zufikon, CHE-443.155.328, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004460389).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morf, Marco, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoppler, Christian, von Rottenschwil, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004460389, Commercial Registry Office Aargau, (400)
insaru gmbh, in Zufikon, CHE-443.155.328, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017, Publ. 3825037).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoppler, Christian, von Rottenschwil, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dietrich, Dilan, von Zizers, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Morf, Marco, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zuber, Daniel, von Fischingen, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].