Reports for William Hollinger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: William Hollinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004837199, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung Klein-Riehen, in Riehen, CHE-101.736.647, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814764).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollinger, William, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3596287, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
KHP Leasing AG, in Liestal, CHE-103.553.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3063401).
Statutenänderung:
16.06.2017.
Domizil neu:
Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können auch durch Briefe, Telefax oder E-Mail erfolgen, sofern dem Verwaltungsrat Namen und die Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, Roger, von Moosseedorf, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hollinger, William, von Basel und Gansingen, in Muttenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frauchiger, Ulrich genannt Ueli, von Wyssachen, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1857257, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Krattiger, Holzer & Partner Vermögensverwaltungs AG, in Liestal, CHE-107.589.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1622501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollinger, William, von Basel, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, Roger, von Moosseedorf, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].