Reports for Dominik Hohler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dominik Hohler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005936484, Commercial Registry Office Zug, (170)
grow training nutrition better life GmbH, in Steinhausen, CHE-244.877.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2021, Publ. 1005320996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohler, Dominik, von Unterägeri, in Egg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smeets, Pieter Robert, von Unterägeri, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 196 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005320996, Commercial Registry Office Zug, (170)
Athletic Performance GmbH, in Steinhausen, CHE-244.877.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, S.0, Publ. 3125577).
Statutenänderung:
30.09.2021.
Firma neu:
grow training nutrition better life GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Unterrichtsdienstleistungen und Weiterbildungsangeboten im Bereich Training, Ernährung und Physiotherapie sowie den Handel und Verkauf von Artikeln aus dem Sportbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smeets, Pieter Robert, von Unterägeri, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 196 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Weggis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Hohler, Dominik, von Unterägeri, in Egg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Publication number: HR02-1004978601, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Walder Wyss AG, in Zürich, CHE-103.284.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2020, Publ. 1004879260).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guillaume, Pierre Alain, von Plateau de Diesse, in Lausanne, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hohler, Dominik, von Unterägeri, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Schott-Morgenroth, Katja, von Sissach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.