Reports for Monika Hofer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Monika Hofer
Holdings
Newest SOGC notifications: Monika Hofer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1900713, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hofer Tiefbau AG, in Oberembrach, CHE-405.561.727, Im Higgi 2, 8425 Oberembrach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2014, 18.12.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Ausführung von Tiefbauarbeiten jeglicher Art, insbesondere Quellfassungen und Sanierungen, Bachverbauungen, Ausführung von Grab- und Rohrverlegearbeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau, der Erneuerung und dem Unterhalt der Leitungsnetze der Elektrizitäts-, Wasser-, und Gas-Versorgungen, Kanalisationen, Telefon- und Fernsehleitungen, Strassenunterhalt sowie Meliorationsarbeiten, Reitplätze und Gartenbau, sowie die damit im Zusammenhang stehende Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Bauvorhaben realisieren, Grundstücke, Immobilien, Wertschriften, Urheber rechte, Patente aller Art erwerben, halten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
165 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 350 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien).
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Gebrüder Hofer, Nachfolger Christian Hofer, in Oberembrach, nämlich den Geschäftsbereich Tiefbau, gemäss Vertrag vom 05.12.2014 und Übernahmebilanz per 30.06.2014, wonach die übernommenen Aktiven CHF 274'243.51 und die übernommenen Passiven CHF 0.00 betragen, wofür 165 Namenaktienaktien zu CHF 1'000.00 und 350 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 74'243.51 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hofer, Martin, von Oberembrach und Walkringen, in Oberembrach, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hofer, Monika, von Oberembrach, in Oberembrach, mit Einzelunterschrift;
Hofer, Christian, von Oberembrach und Walkringen, in Oberembrach, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1610695, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gebrüder Hofer, in Winkel, CHE-106.598.648, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2002, S. 20, Publ. 302226).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
Gebrüder Hofer, Nachfolger Christian Hofer.
Sitz neu:
Oberembrach.
Domizil neu:
Im Higgi 2, 8425 Oberembrach.
Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben]. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Andreas Hofer aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Christian Hofer führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort. [Folgende weitere Geschäftsstelle wird im Handelsregister gelöscht:] [bisher: Weitere Geschäftsstelle: im Higgi 2, 8425 Oberembrach.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofer, Andreas, von Walkringen, in Winkel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Christian, von Walkringen, in Oberembrach, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Hofer, Monika, von Oberembrach, in Oberembrach, mit Einzelunterschrift.