Reports for Alex Hirt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alex Hirt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3924114, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wetter (Indochine) Schweiz GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.045.831-0, Vermarktung und Vertrieb von Gebrauchs- und Kunstgegenständen in der Schweiz und in Europa usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 05.05.1999, S. 2960).
Statutenänderung:
3.05.2007.
Domizil neu:
Winkelriedstrasse 60, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Alex, von Münchenbuchsee, in Blonay, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Kühne, Rolf, von Pfäfers, in Morges, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--;
Kühne-Nack, Christiane, von Pfäfers, in Ho Chi Minh City (Vietnam), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Müller, Dr. Hans-Peter, von Winterthur, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Bruno, von Hornussen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Kühne, Michael, von Pfäfers, in Ho Chi Minh City (VN), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [bisher: in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wetter (Indochine) Schweiz GmbH, in S t . G a l l e n, c/o Dr. H.P. Müller, Museumstrasse 35, 9000 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.12.1998, 27.01.1999.
Zweck:
Vermarktung und Vertrieb von Gebrauchs- und Kunstgegenständen in der Schweiz und in Europa sowie Import solcher Artikel in die Schweiz und nach Europa;
sie importiert diese Gegenstände vorzugsweise aus dem asiatischen Raum, im speziellen aus Indochina und unterhält zu diesem Zweck Geschäftsbeziehungen mit der Firma "Wetter (Indochine) Limited", mit Sitz in Hongkong. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Gesellschaft führt an der Schmiedgasse in St. Gallen ein Geschäft unter der Enseigne "Collection Indochine".
Eingetragene Personen:
Kühne, Michael , von Pfäfers, in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-;
Hirt, Alex, von Münchenbuchsee, in Blonay, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-;
Kühne, Rolf, von Pfäfers, in Morges, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-;
Kühne-Nack, Christiane, von Pfäfers, in Ho Chi Minh City (Vietnam), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Müller, Dr. Hans-Peter, von Winterthur, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.