Reports for Markus Hinder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Hinder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sparkasse Horgen AG, in Horgen, Betrieb einer Regionalbank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2002, S. 17, Publ. 429010).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinder, Markus, von Rieden, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turla, Pier Luigi Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Richterswil];
Oechslin, Alain, von Einsiedeln, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sparkasse Horgen AG, in Horgen, Betrieb einer Regionalbank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2001, S. 3517).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinder, Markus, von Rieden, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sparkasse Horgen, in Horgen, Betrieb einer Bank, Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2001, S. 1276).
Statutenänderung:
30.03.2001.
Firma neu:
SeeGenossenschaft Horgen.
Zweck neu:
Förderung des regionalen Bankbetriebes auf gemeinnütziger Basis;
verfolgt diesen Zweck durch Beteiligung an Unternehmungen, insbesondere Finanzinstituten und Immobiliengesellschaften;
fördert die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder, indem sie ihren Mitgliedern und Kunden ihrer Finanzinstitute und Immobiliengesellschaften Vorzugskonditionen einräumt, gesellschaftliche Aktivitäten pflegt und Vergabungen an sportliche, kulturelle und soziale Institutionen, insbesondere in den Gemeinden Horgen, Oberrieden und Hirzel, ausrichtet.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung: CHF 5 000.-- je Mitglied;
persönliche Haftung.].
Pflichten:
[Die Statutenbestimmungen über Pflichten wurden aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Siehe Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Arthur, von Landiswil, in Oberrieden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marty, Emil, von Unteriberg, in Oberrieden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blum, Hans, von Horgen, in Horgen, 1. VP, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Werner, von Freienbach, in Freienbach, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinder, Markus, von Rieden, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Peter, von Schänis, in Eschenbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schättin, Heinz, von Wangen SZ, in Wangen SZ, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schilling, Elisabeth, von Signau und Zürich, in Oberrieden, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linsi, Annemarie, von Zürich und Pfäffikon, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lys, Silvia, von Praden, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Turla, Pier Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Jörg M., von Horgen, in Horgen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: 2. VP];
Cappelletti, Dante Cornelio, von Winterthur, in Dürnten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Mächler, Anton, von Altendorf und Horgen, in Horgen, Stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stellvertretender Direktor]. Verfügung 1. Anmeldung 2. GV-Protokoll vom 30.03.2001 3. öffentliche GV-Urkunde betr. Statutenänderung mit Statuten vom 30.03.2001 4. VR-Protokoll vom 05.04.2001