Reports for Albert Josef Hiestand
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Albert Josef Hiestand
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2528831, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Imbau AG, in Pratteln, CHE-105.815.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, S. 5, Publ. 5759182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiestand, Markus, von Freienbach, in Neukirch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hiestand, Stefan, von Freienbach, in Tenniken, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiestand, Albert Josef, von Freienbach, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liesenfeld, Lothar, von Freienbach, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mettler Revisions AG (CHE-107.728.439), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Mettler Revisions AG (CH-320.3.038.186-9)].
Publication number: 2215675, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Geiser AG Neukirch-Egnach, in Egnach, CHE-102.183.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, Publ. 1578809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiestand, Albert, von Freienbach, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiestand, Markus, von Freienbach, in Neukirch (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1940573, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Personalvorsorgestiftung der Imbau AG, in Basel, CHE-109.724.122, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2013, Publ. 978821).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Imbau AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 12.11.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Markus, von Urnäsch, in Häggenschwil, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hiestand, Albert Josef, von Freienbach, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liesenfeld, Maria Elisabeth, von Freienbach, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].