Reports for Thomas Heuberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Heuberger
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Heuberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2200061, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zürcher Schreinermeister-Verband, in Opfikon, CHE-107.826.102, Verein (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S. 27, Publ. 5272740).
Statutenänderung:
26.04.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Rolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salzgeber, Melanie, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6054108, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Heuberger AG, in Zürich, CH-020.3.000.823-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2000, S. 4748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger, Jakob Wilhelm, von Zürich und Degersheim, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heuberger-Betschart, Brigitte Marlies, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heuberger, Beat, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5272740, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zürcher Schreinermeister-Verband, in Opfikon, CH-020.6.900.674-1, Verein (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2007, S. 23, Publ. 3974788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leimgruber, Marius, von Zürich, in Kilchberg ZH, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Rudolf, von Zürich, in Adliswil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutzwiller, Beat Hans, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard, Markus, von Zürich und Sternenberg, in Adliswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heuberger, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Staubli, Werner, von Unterlunkhofen, in Wallisellen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.