Reports for Roland Heuberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roland Heuberger
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Heuberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2841380, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Käsereigenossenschaft Gabris, in Wuppenau, CH-440.5.006.824-8, Betrieb der in ihrem Eigentum stehenden Käserei und Verwertung der von ihren Mitgliedern produzierten Milch, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.1999, S. 8246).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Gabris in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.02.2005 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Otto, von Wuppenau, in Wuppenau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzle, Hugo, von Gossau SG, in Hosenruck (Wuppenau), Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schedler, Paul, von Uzwil, in Hosenruck (Wuppenau), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heuberger, Roland, von Wuppenau, in Hosenruck (Wuppenau), Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner, Hermann jun., von Oberiberg, in Wuppenau, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Räss, Florian, von Appenzell, in Hosenruck (Wuppenau), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 608272, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Thurgauische Genossenschaft für landwirtschaftliche Investitionskredite und Betriebshilfe (GLIB), in Weinfelden, Gewährung von Investitionskrediten und Betriebshilfen in der Landwirtschaft im Rahmen und nach den Vorschriften des eidgenössischen und kantonalen Rechts, Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2001, S. 4512).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Rudolf, von Vechigen, in Berg TG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aus der Au, Werner, von Märstetten, in Boltshausen (Märstetten), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heuberger, Roland, von Wuppenau, in Hosenruck (Wuppenau), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Käsereigenossenschaft Gabris, in W u p p e n a u, Betrieb der in ihrem Eigentum stehenden Käserei und Verwertung der von ihren Mitgliedern produzierten Milch, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.1994, S. 3331).
Domizil neu:
Gabris, 9515 Hosenruck.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Roland, von Wuppenau, in Hosenruck (Wuppenau), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Ernst, von Langnau im Emmental, in Hosenruck (Wuppenau), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anken, Walter , von Därstetten, in Wuppenau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzle Hugo, von Gossau SG, in Hosenruck (Wuppenau), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wuppenau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schedler, Paul, von Uzwil, in Hosenruck (Wuppenau), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heuberger, Roland, von Wuppenau, in Hosenruck (Wuppenau), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räss, Florian, von Appenzell, in Hosenruck (Wuppenau), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.