Reports for Dunja Herz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dunja Herz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5998888, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Texat Decor-Engineering AG, in Zürich, CH-320.3.032.481-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2005, S. 25, Publ. 2842990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herz, Dunja, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herz, Albert, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Scheu, Jürg, von Volketswil, in Volketswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herz, Deborah, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Köchli, Eric, von Steinmaur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2842990, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Texat Decor-Engineering AG, in Zürich, CH-320.3.032.481-8, Entwicklung von Decor-Artikeln für die Raumgestaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.1998, S. 1932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandberg, Rolf, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Blank, Ricardo, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Diethelm, Adrian, von Hefenhofen, in Niedergösgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herz, Dunja, von Zürich, in Zürich, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Texat Decor-Engineering AG, bisher in St. Gallen, Aktiengesellscaft (SHAB Nr. 249 vom 29.12.1997, S. 9307).
Gründungsstatuten:
18.01.1991.
Statutenänderung:
12.02.1998.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Begonienstrasse 8, 8057 Zürich.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Decor-Artikeln, Produkten und Hilfsmitteln für die Raumgestaltung sowie damit zusammenhängenden Verfahren;
kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichen oder ähnlichem Zweck beteiligen sowie Liegenschaften kaufen, verkaufen oder verwalten.
Aktienkapital:
CHF 300'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.-.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neo oder mutierend:
Sandberg, Rolf, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Blank, Ricardo, deutscher Staatsangehöriger , in Bern, Mitgleid, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Diethelm, Adrian, von Hefenhofen, in Niedergösgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Wiro Treuhand lic. oec. HSG Wilfried Heinz Rohrer, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher];
Herz, Albert, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen];
Herz, Dunja, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen].