Reports for Dieter Herfeld
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dieter Herfeld
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6202832, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ICE-BLITZ GmbH, in Tuggen, CH-130.4.002.950-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2001, S. 8920).
Statutenänderung:
30.05.2011.
Sitz neu:
Schübelbach.
Domizil neu:
Haltenweg 35, 8862 Schübelbach.
Zweck neu:
Herstellung, Handel sowie Verkauf von Sportartikeln;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen;
kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 30.5.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herfeld, Dieter, von Vorderthal, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bünter, Eveline, von Wolfenschiessen, in Schübelbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher:in Tuggen und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Herfeld-Güller, Monika, von Vorderthal und Hüttikon, in Feusisberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Publication number: 5397878, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Sunbaker AG, in Feusisberg, CH-130.0.006.396-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, S. 11, Publ. 4697074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Denise, von Aesch BL, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herfeld, Dieter, von Vorderthal, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörreich, Dr. Kurt, von Deutschland, in Grenzach (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schönsleben, Paul, von Bronschhofen, in Dürnten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Baldinger, Robert, von Rekingen AG, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Martin, von Schlossrued, in Frick, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter];
RST Revisions- Steuerberatungs- und Treuhand AG (CH-270.3.002.463-6), in Basel, Revisionsstelle [bisher: RST Rev.- Steuerberatungs- und Treuhand AG, in Basel].
Publication number: 4697074, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Sunbaker AG, in Feusisberg, CH-130.0.006.396-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 27.05.1997, S. 3537).
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Herfeld, Monika Silvia, von Hüttikon, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Denise, von Aesch BL, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin];
Herfeld, Dieter, von Vorderthal, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Deutschland, Delegierter];
Schönsleben, Paul, von Bronschhofen, in Dürnten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Martin, von Schlossrued, in Frick, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörreich, Dr. Kurt, von Deutschland, in Grenzach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.