Reports for Björn Heinze
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Björn Heinze
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005349463, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TK Aufzüge AG, in Rümlang, CHE-105.950.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138135).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinze, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Niederglatt, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005348756, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Trapo Küng AG, in Zwingen, CHE-105.940.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinze, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Niederglatt, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinrich, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Schöfflisdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bamberger, Christian, von Siglistorf, in Böttstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 2425147, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BBZ Aufzugstechnik AG, in Volketswil, CHE-108.738.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2008, S. 20, Publ. 4777200).
Statutenänderung:
30.09.2015.
Domizil neu:
Kindhauserstrasse 8, 8604 Volketswil. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betschart, Walter, von Sattel, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Roger, von Zürich, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Renato, von Bangerten, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinze, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Niederglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinrich, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Schöfflisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.