Reports for Jürg Heilig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Heilig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6018152, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Linie R GmbH, in Männedorf, CH-020.4.002.731-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2009, S. 29, Publ. 5048890).
Firma neu:
Linie R GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.01.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heilig, Jürg, von Uetikon am See, in Männedorf, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Heilig, Martha, von Uetikon am See, in Männedorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4206316, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Raiffeisenbank rechter Zürichsee, in Männedorf, CH-020.5.901.467-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2006, S. 20, Publ. 3367206).
Statutenänderung:
4.05.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank rechter Zürichsee Genossenschaft.
Zweck neu:
Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinn des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen folgende Bankgeschäfte: a) Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen, einschliesslich Spareinlagen;
b) das Hypothekar- und Kreditgeschäft;
c) die Abwicklung des Zahlungsverkehrs;
d) das indifferente Geschäft, insbesondere das Wertschriftengeschäft. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (nachfolgend: Raiffeisen Schweiz) erlassenen Geschäftsreglementes ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen. Die Bank kann eigene Geschäftsstellen betreiben und sich an allen Unternehmungen und Gesellschaften der Raiffeisen Gruppe sowie an weiteren Unternehmungen beteiligen, soweit dies ihrer Geschäftstätigkeit dient. Die Bank kann Liegenschaften zu Bankzwecken kaufen sowie neu- und umbauen, Liegenschaften im Zwangsverwertungsverfahren ersteigern oder zur Vermeidung einer Versteigerung ankaufen, Liegenschaften verkaufen sowie alle mit Liegenschaften im Zusammenhang stehenden grundbuchrechtlichen Rechte und Lasten begründen und löschen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heilig, Jürg, von Uetikon am See, in Männedorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zentralinspektorat des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Christen, Bruno, von Wolfenschiessen, in Meilen, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Renato genannt Reto, von Isenthal, in Herrliberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Aeberli, Erika, von Meilen, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holenstein, René, von Kirchberg SG, in Männedorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wieland, Ernesto, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häfliger, Urs, von Romoos, in Zollikon, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Hüsser, Esther, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaufmann, Alexander, von Knutwil, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenger, Eveline, von Opfikon, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 3502044, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Brennwald + Heilig AG, in Männedorf, CH-020.3.904.012-1, Ausführung und Projektierung von Spenglerarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2004, S. 20, Publ. 2322436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heilig, Jürg, von Uetikon am See, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörri, Ernst, von Fischenthal, in Uetikon am See, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter].