Reports for Ursula Hecken
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ursula Hecken
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004464258, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Corporate Consult GmbH, in Medel (Lucmagn), CHE-111.717.893, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, Publ. 5074954).
Firma neu:
Corporate Consult GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.09.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hecken, Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Medel (Lucmagn), Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Remagen-Oberwinter (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1459753, Commercial Registry Office Valais, (600)
Valora Associates AG, bisher in Medel (Lucmagn), CHE-112.204.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2005, S. 10, Publ. 2678052).
Gründungsstatuten:
10.12.2004.
Statutenänderung:
21.03.2014.
Sitz neu:
Brig-Glis.
Domizil neu:
Kronengasse 6, 3900 Brig. Gemäss Erklärung vom 21.03.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hecken, Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Confidar Treuhand AG, in Ilanz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gora, Walter Georg Dr., deutscher Staatsangehöriger, in St. Niklaus, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2678052, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Valora Associates AG, in Medel (Lucmagn), CH-350.3.008.162-3, Sutvitg, 7184 Curaglia, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.12.2004.
Zweck:
Besteht im Erwerb, im Halten, in der Betreuung und in der Veräusserung von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Immobilien erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 60'050.
Aktien:
800 Namenaktien zu CHF 100 und 2000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 10.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die dem Verwaltungsrat bekannten und im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erfolgen brieflich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hecken, Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Curaglia (Medel Lucmagn), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Confidar Treuhand AG, in Ilanz, Revisionsstelle.