Reports for Heinz Hawelski
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinz Hawelski
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005562782, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kirchenstiftung St. Elisabeth, in Kilchberg (ZH), CHE-343.616.211, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4316643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hawelski, Heinz, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, Rechnungsführer des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Monika, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gooss, Achim, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3327677, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kirchenstiftung St. Elisabeth, in Kilchberg ZH, CHE-343.616.211, Schützenmattstrasse 25, 8802 Kilchberg ZH, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
08.01.1958, 04.04.1966.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiete der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei Kilchberg und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen durch a) den Bau und Unterhalt von Kirche und Pfarrhaus in Kilchberg. b) die Beschaffung von Mitteln und deren Verwaltung für die Ausübung des Kultus sowie für die Bedürfnisse der römisch-katholischen Religion und Seelsorge in der Pfarrei Kilchberg. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Chur.
Eingetragene Personen:
Bösch, Ursus, genannt Urs, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Kilchberg ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Chmielak, Andrzej, polnischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hawelski, Heinz, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates und Rechnungsführer des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Camenzind, Peter, von Gersau, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Matter, Monika, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6824638, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Boettcher AG, in Adligenswil, CH-020.3.903.727-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 15, Publ. 5954766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hawelski, Heinz, von Kilchberg ZH und Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.