Reports for Achim Hausch
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Achim Hausch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1665083, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Drees & Sommer Advanced Building Technologies Schweiz AG, in Zürich, CHE-371.753.244, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, Publ. 1613367).
Domizil neu:
Förrlibuckstrasse 10, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thurm, Götz, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hausch, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchheim unter Teck (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Prof. Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Heubach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Szeidl, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwarz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Nürtingen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurm, Veit, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 933477, Commercial Registry Office Zurich, (20)
THURM&DINGES Planungsgesellschaft mbH, in Zürich, CH-020.4.045.161-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2011, Publ. 6228118).
Statuten neu:
12.06.2013.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 924'970.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 872'590.28 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
THURM&DINGES AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt technische Planungen aller Art, insbesondere Planungen in allen Bereichen der technischen Gebäudeausrüstung, namentlich in den Bereichen Heizungstechnik, Raumlufttechnik, Sanitär- und Feuerlöschtechnik MSR-Technik und Gebäudeautomation, Elektrotechnik sowie beratende und administrative Dienstleistungen im Bereich des technischen Gebäudemanagement/Facility Management. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thurm & Dinges Planungsgesellschaft mbH (HRB 20628), in Stuttgart (DE), Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurm, Veit, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Thurm, Götz, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift];
Hausch, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchheim unter Teck (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.