Reports for Andreas Hartmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Hartmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004814883, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
focusC, in Chur, CHE-105.985.416, Verein (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3221819).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Therese, von Worb, in Igis (Landquart), Mitglied, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Buri, Christoph, von Krauchthal, in Igis (Landquart), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Andreas, von Luzein, in Maladers, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergamin, Susanne, von Wyssachen, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindt, Eva Melina, von Worb, in Chur, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3190218, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Stadtmission Chur, in Chur, CH-350.6.000.062-0, Dienst als evangelisch-freikirchliche Gemeinde zur Verbreitung und Vertiefung biblischen Christentums auf Grundlage des Wort Gottes, Ausübung der missionarischen Tätigkeit usw. Verein (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2001, S. 5564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Erich, von Eriswil, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lechner, Karl, von Basel, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Walter, von Hofstetten bei Elgg, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fitze, Samuel, von Bühler, in Chur, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Tina, von Susch und Seewis im Prättigau, in Valbella (Vaz/Obervaz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fullin, Till, von Basel, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Thomas, von Obersaxen, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trottmann, Markus, von Rottenschwil, in Scharans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Josef, von Näfels, in Trin, Kassier (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Follack, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Untervaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Andreas, von Luzein, in Maladers, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Andreas, von Davos, in Landquart, Gde. Igis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Maladers, in Maladers, Genossenschaft (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2000, S. 7123).
Statutenänderung:
13.06.2001. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Andreas, von Luzein, in Maladers, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Werner, von Illnau-Effretikon, in Maladers, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].