Reports for Christian Uwe Hansen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Uwe Hansen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005948232, Commercial Registry Office Zurich, (20)
four. Werbeagentur AG, in Zürich, CHE-114.345.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2021, Publ. 1005345157).
Statutenänderung:
24.01.2024.
Firma neu:
P.E.R. Agency Zürich AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(P.E.R. Agency Zürich SA) (P.E.R. Agency Zürich Inc.).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Werbeagentur für multichannel Kommunikation. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Aktienkapital neu:
CHF 401'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 401'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
401 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brinkmann, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heintze, Dr. Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hansen, Christian, von Staffelbach, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alms, Friedrich Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sträuli, Philipp, von Winterthur, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005771267, Commercial Registry Office Zurich, (20)
H5 Healthcare Consulting AG, in Zürich, CHE-394.035.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansen, Christian Uwe, von Staffelbach, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Thomas Heinrich, von Escholzmatt-Marbach, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rippl Leuenberger, Jürg Stephan, von Lotzwil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005771269, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hansen Consulting GmbH, in Greifensee, CHE-305.305.193, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939117).
Statutenänderung:
13.06.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hönggerstrasse 65, 8037 Zürich. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Christian Uwe, von Staffelbach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Greifensee].