Reports for Dieter Hanhart
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dieter Hanhart
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3197370, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gewo Züri Ost, in Uster, CH-020.5.901.718-8, In gemeinsamer Selbsthilfe Förderung, Erstellung und Beschaffung von preisgünstigen Wohnungen im Miet- und Eigentumsverhältnis, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2005, S. 29, Publ. 2919652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanhart, Dieter, von Diessenhofen, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Esposti, Peter, von Seegräben, in Wetzikon ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Barbara, von Sirnach und Uster, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Altherr, Markus, von Trogen, in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weidmann, Christian, von Winterthur, in Wetzikon ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spiller, Brigitte, von Zürich, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zorzi, Sandra, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2542744, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eschenweg GmbH, in Zürich, CH-020.4.019.935-4, Erstellung von Wohnbauten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 03.05.1999, S. 2878).
Firma neu:
Eschenweg GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2004 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Briner, Hans, von Zürich und Fehraltorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hanhart, Dieter, von Diessenhofen, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuster, Jean-Pierre, von Wetzikon und Eschenbach SG, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hegelbach, Peter, von Uetikon am See, in Uster, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohngenossenschaft des Bezirkes Uster Wogeno, in U s t e r , Förderung, Erstellung von preisgünstigen Wohnungen, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2000, S. 5729).
Statutenänderung:
24.10.2000.
Firma neu:
Gewo Züri Ost.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oetiker, Katharina, von Zürich und Männedorf, in Wald ZH, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Andreas, von Wila und Zumikon, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oser, Peter, von Schaffhausen, in Fischenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ringli, Alexis, von Küsnacht ZH, in Uster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Däniker, Hans Conrad, von Zürich, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gatti Elmer, Simone, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arn, Carole, von Wallisellen und Dotzigen, in Wallisellen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bardea, Urs, von Winterthur, in Rüti ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Böckelmann, Monique, von Meilen, in Wallisellen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Willi, von Dürnten, in Dürnten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gahler, Leo, von Zürich und St. Gallen, in Regensdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Lukas, von Schwaderloch, in Egg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Riedle, Bernhard, von Warth- Weiningen, in Glattbrugg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stiefel, Edwin, von Rüti ZH, in Dürnten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Güntert Dubach, Irene, von Luthern und Zell LU, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hanhart, Dieter, von Diessenhofen, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kuster, Jean-Pierre, von Wetzikon und Eschenbach SG, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Wetzikon ZH und Eschenbach SG, und Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].