Reports for Peter Hangartner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Hangartner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004704400, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Deponie Rothacker AG, in Buchs (AG), CHE-107.893.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2007, S.2, Publ. 4212386).
Firma neu:
Deponie Rothacker AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.08.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hangartner, Peter, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004643148, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Transport AG Aarau, in Aarau, CHE-106.261.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4441377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hangartner, Peter, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Peter, von Birwinken, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Alfred, von Suhr, in Gränichen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2584727, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Transport AG Aarau, in Aarau, CHE-106.261.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 942119).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hangartner, Peter, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Conti, Beat, von Oberentfelden, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Urs, von Gontenschwil, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.