Reports for Alice Gertrud Hainzl
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alice Gertrud Hainzl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004601096, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Beckli-Huus-Stiftung, in St. Margrethen, CHE-102.591.630, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, S.0, Publ. 4149593).
Urkundenänderung:
08.02.2019.
Organisation neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hainzl, Alice, österreichische Staatsangehörige, in Bregenz (AT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004525848, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Teknos Feyco Schweiz AG, bisher in St. Margrethen, CHE-105.950.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2018, Publ. 4419117).
Statutenänderung:
26.11.2018.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Stationsstrasse 47, 8902 Urdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hainzl, Alice, österreichische Staatsangehörige, in Bregenz (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knechtli, Jakob, von Gais, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salastie, Paula, finnische Staatsangehörige, in Espoo (FI), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Knechtli, Jakob, von Gais, in Uitikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Karnicki Schweizer, Jacek, von Langnau am Albis, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zweidler, Gabriela, von Oetwil am See, in Grabs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[bisher: Schlieren (CHE-157.765.566)].
Publication number: 3962367, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Feyco AG, in St. Margrethen, CHE-105.950.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, Publ. 3521907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Au SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Stefan, von Zürich, in Staad SG (Thal), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knechtli, Jakob, von Gais, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karnicki Schweizer, Jacek, von Langnau am Albis, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hainzl, Alice, österreichische Staatsangehörige, in Bregenz (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.