Reports for Charles Hagon
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Charles Hagon
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005960762, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Charlie's Lab GmbH, in Wangen (SZ), CHE-325.687.093, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaksch & Vogel CBD GmbH (CHE-490.859.659), in Wangen (SZ), Gesellschafterin, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagon, Charles, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 151 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004961374, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
FineRabbit GmbH, in Einsiedeln, CHE-252.885.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926473).
Statutenänderung:
14.08.2020.
Firma neu:
Tegridy Farm GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagon, Charles, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen (SZ), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lachen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kämpf, Nima, von Sigriswil, in Wangen (SZ), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004926473, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
FineRabbit GmbH, in Einsiedeln, CHE-252.885.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kumli, Adrian Anton, von Utzenstorf, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 112 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jakob, Alain, von Rüeggisberg, in Thunstetten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Walther, Markus, von Goms, in Ostermundigen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Charlie's Lab GmbH (CHE-325.687.093), in Wangen (SZ), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: OriniTor GmbH (CHE-325.687.093), in Freienbach, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hagon, Charles, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].