Reports for Nicolas Häseli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Nicolas Häseli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005746256, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Dance Center Arlesheim GmbH, in Arlesheim, CHE-358.272.310, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908331).
Domizil neu:
c/o Roman Völlmin, Baselstrasse 69A, 4144 Arlesheim.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richterich-Jenal, Alexandra, von Samnaun, in Arlesheim, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SE Special Elements GmbH (CHE-112.757.932), in Arlesheim, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Völlmin, Roman, von Ormalingen, in Arlesheim, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häseli, Nicolas, von Gipf-Oberfrick, in Gipf-Oberfrick, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7164182, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Sports4Life GmbH, in Arlesheim, CH-280.4.009.423-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S. 5, Publ. 5992938).
Statutenänderung:
18.04.2013.
Firma neu:
SE Special Elements GmbH.
Domizil neu:
c/o Roman Völlmin, Hofmattweg 29, 4144 Arlesheim.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung kreativer Shows im Unterhaltungsbereich. Produktion und Verkauf von Tanzbekleidung und Zubehör. Unterricht von Tanz- und Bewegungskursen, Ausbildung von Tanzlehrkräften, Organisation von Tanz- und anderen Veranstaltungen im Event-Bereich, Herstellung von und Handel mit Ausrüstungsgegenständen im Tanz- und Musiksegment;
die Gesellschaft kann Gastro-Dienstleistungen erbringen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Wertschriften, Patente und Lizenzen erwerben. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Völlmin, Gian, von Ormalingen, in Arlesheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Völlmin, Roman, von Ormalingen, in Arlesheim, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Häseli, Nicolas, von Gipf-Oberfrick, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hernandez, Axel Felipe, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kaltuk, Muhammet Enes, türkischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Walti, Simon Hans, von Dürrenäsch, in Wittnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6639904, Commercial Registry Office Aargau, (400)
WULF Distribution GmbH, in Turgi, CH-400.4.026.933-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2009, S. 2, Publ. 5311872).
Statutenänderung:
30.03.2012.
Firma neu:
Dance Tower GmbH.
Sitz neu:
Gipf-Oberfrick.
Domizil neu:
Bodenmatt 6, 5073 Gipf-Oberfrick.
Zweck neu:
Unterricht von Tanz- und Bewegungskursen, Ausbildung von Tanzlehrkräften, Organisation von Tanz- und anderen Veranstaltungen im Event-Bereich, Herstellung von und Handel mit Ausrüstungsgegenständen im Tanz- und Musiksegment;
die Gesellschaft kann Gastro-Dienstleistungen erbringen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Wertschriften, Patente und Lizenzen erwerben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wulf-Kobel, Alice, von Gebenstorf, in Turgi, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Wulf, Hans-Jürgen, von Gebenstorf, in Turgi, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häseli, Andreas Blasius, von Gipf-Oberfrick, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Häseli, Jonas, von Gipf-Oberfrick, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Häseli, Nicolas, von Gipf-Oberfrick, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Häseli, Luca, von Gipf-Oberfrick, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.