Reports for Urs Härri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Härri
Newest SOGC notifications: Urs Härri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1006020010, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Härri Engineering AG, in Einsiedeln, CHE-244.896.662, Erlenmoosweg 2, 8840 Einsiedeln, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Firmenberatung insbesondere im EDV-Bereich und im Handel und der Fabrikation von technischen Produkten inkl. damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.04.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Härri, Urs, von Thalwil, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005906126, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Powerflame GmbH, in Einsiedeln, CHE-104.763.132, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Härri-Baumgartner, Erika, von Thalwil und Birrwil, in Einsiedeln, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 69 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Härri, Urs, von Thalwil und Birrwil, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 138 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Härri-Baumgartner, Urs, mit 69 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005000517, Commercial Registry Office Schwyz
Powerflame GmbH, in Einsiedeln, CHE-104.763.132, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, S.15, Publ. 5278534).
Statutenänderung:
09.10.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blatter, Reinhard, von Brig-Glis, in Trachslau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Härri-Baumgartner, Urs, von Thalwil und Birrwil, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 69 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 69'000.00];
Hählen, Conny, von Einsiedeln, in Emmen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Härri-Baumgartner, Erika, von Thalwil und Birrwil, in Einsiedeln, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 69 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 69'000.00];
Birchler, Marianne, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruhstaller, Jessy, von Thalwil, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.