Reports for Christine Hänggi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Hänggi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3510543, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Strafin Versicherungsbroker AG, in Allschwil, CHE-282.264.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2015, Publ. 2465543).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänggi, Christine, von Meltingen, in Laufen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2465543, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Strafin Versicherungsbroker AG, in Allschwil, CHE-282.264.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015, Publ. 2259263).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köles, Aykan, von Basel, in Frenkendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Christine, von Meltingen, in Wahlen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Zürcher Electric GmbH, in Birsfelden, Beratung, Planung und Ausführung von Stark- und Schwachstrominstallationen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2000, S. 6606).
Statutenänderung:
22.11.2001.
Stammkapital neu:
CHF 120'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Franz, von Basel, in Birsfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 59'000.-- [bisher: in Aesch BL];
Hänggi, Christine, von Meltingen, in Wahlen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Zürcher, Beatrix, von Basel, in Birsfelden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Aesch BL];
Wick, Daniel, von Basel, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer;
Lüchinger, Tobias, von Welschenrohr, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.