Reports for Werner Haari
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Haari
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3705053, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Matten, in St. Stephan, CHE-102.257.332, Genossenschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2005, Publ. 3022590).
Firma neu:
Wasserversorgungsgenossenschaft Matten in Liquidation.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: keine persönliche Haftbarkeit]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.09.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zahler, Martin, von St. Stephan, in Matten (St. Stephan), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Griessen, Daniel, von St. Stephan, in Matten (St. Stephan), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hählen, Eduard, von Lenk, in Matten (St. Stephan), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perren, Andreas, von St. Stephan, in Matten (St. Stephan), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streit, Hanspeter, von Köniz, in Matten (St. Stephan), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haari, Werner, von Lenk, in Matten (St. Stephan), Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werren, Rudolf, von St. Stephan, in Matten (St. Stephan), Mitglied der Verwaltung, Sekretär, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5901346, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CH-092.3.016.506-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 4, Publ. 5531724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haari, Werner, von Lenk, in Matten (St. Stephan), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemeier, Felix, von Würenlos, in Gsteig bei Gstaad (Gsteig), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kernen, Bruno, von Reutigen, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahler, Beat, von St. Stephan, in Matten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggimann, Christian, von Sumiswald, in Zweisimmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5504802, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung der Offiziere der Transportgruppen und des Militäreisenbahndienstes, in Thun, CH-092.7.002.964-6, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.1994, S. 316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläpfer, Gustav-Adolf, von Speicher und St. Gallen, in Rapperswil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beuret, Gregor, von Zürich und Le Bémont JU, in Adliswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heuer, Samuel, von Aegerten, in Nidau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Page, Pierre, von Châtonnaye und Vevey, in Trélex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haari, Werner, von Lenk, in Matten (St. Stephan) , Geschäftsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Wölfli, Hugo, von Schangnau, in Steffisburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Georges, von Trubschachen, in Rothenfluh, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Hans-Rudolf, von Schötz und Littau, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schläpfer, Johannes Jakob Arthur, von Speicher, in Rapperswil-Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reoplan Treuhand AG (CH-036.3.045.085-1), in Bern, Revisionsstelle.