Reports for Andreas Gusset
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Gusset
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1314403, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gusset AG, Glockengiesserei, Uetendorf, in Uetendorf, CHE-107.227.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2008, S. 4, Publ. 4610318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gusset, Klaus, von Uetendorf, in Merligen (Sigriswil), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gusset, Andreas, von Uetendorf, in Uetendorf, Vizepräsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gusset, Peter, von Uetendorf, in Uetendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär mit Einzelunterschrift];
Gusset, Hans, von Uetendorf, in Uetendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4610318, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gusset AG, Glockengiesserei, Uetendorf, in Uetendorf, CH-092.3.006.233-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2004, S. 3, Publ. 2466434).
Statutenänderung:
4.07.2008.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 26.03.1992 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.03.1992 und Bilanz per 31.12.1991 übernimmt die Gesellschaft Aktiven von CHF 1'912'313.45 und Passiven von CHF 168'305.40 der bisherigen im Handelsregister eingetragen gewesenen Kommanditgesellschaft 'Glockengiesserei Gusset & Co.', in Uetendorf. Vom Aktivenüberschuss und zugleich Uebernahmepreis von CHF 1'744'008.05 werden CHF 200'000.-- an das Grundkapital angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: eingeschriebener Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gusset, Andreas, von Uetendorf, in Uetendorf, Vizepräsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident].