Reports for Marcel Günthart
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Günthart
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005018789, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Comicro AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-107.890.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wettstein, Thomas, von Neckertal, in Mont-Vully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götti, Thomas, von Zürich und Wildhaus-Alt St. Johann, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günthart, Marcel, von Zürich, in Turgi, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Rolf, von Pfäfers, in Wiesendangen, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nickel, Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Mettmenstetten, Mitglied der Geschäftsleitung / CFO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kupsky, Ales, von Bottmingen, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prüssmann, Roland, von Horw, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005018803, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ERPsourcing AG, in Wallisellen, CHE-100.818.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004414).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günthart, Marcel, von Zürich, in Turgi, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein, Thomas, von Neckertal, in Mont-Vully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Urs, von Urnäsch, in Dinhard, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nickel, Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Mettmenstetten, Mitglied der Geschäftsleitung / CFO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kupsky, Ales, von Bottmingen, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Markus, von Dielsdorf, in Neerach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004727985, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ERPsourcing AG, in Wallisellen, CHE-100.818.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675156).
Statutenänderung:
27.08.2019. 25.09.2019.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ERPsourcing Ltd.) (ERPsourcing SA).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Informatik-Dienstleistungen aller Art, insbesondere die Entwicklung, Planung, Realisierung und Support von Informatik- Netzwerksystemen, Handel mit Computern, Peripherien und elektronischen Geräten, die Erbringung von Dienstleistungen sowie Schulung und Beratung auf diesem Gebiet, im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften errichten. Sie kann Grundeigentum erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem genannten Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Möglichkeiten der Finanzierung innerhalb der Axpo-Gruppe nutzen und dabei entgeltlich oder unentgeltlich anderen Konzerngesellschaften der Axpo-Gruppe (inkl. Mutter- oder Schwestergesellschaften) direkt oder indirekt Finanzierungen gewähren oder zu deren Gunsten Sicherheiten irgendwelcher Art stellen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telegramm, Telefax oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch verzeichnete Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günthart, Marcel, von Zürich, in Turgi, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kupsky, Ales, von Bottmingen, in Urdorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrbar, Urs, von Urnäsch, in Dinhard, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santner, Tanja, von Thalwil, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.