Reports for Lebrecht Gubser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lebrecht Gubser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6408462, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Hoval ITC AG (Incinerator Technical Center), in Weesen, CH-320.3.019.259-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2004, S. 10, Publ. 2137980).
Firma neu:
Hoval ITC AG (Incinerator Technical Center) in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.10.2011 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Richard Senti, Vildretscha 6, 9479 Oberschan.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Peter, von Möhlin und Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Senti, Dr. Richard, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Oberschan (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Oberschan (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gubser, Lebrecht, von Quarten, in Sevelen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5390184, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Jugendstiftung des Lions Club Werdenberg, in Grabs, CH-320.7.046.440-5, Stiftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S. 14, Publ. 4970328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Christoph, von Erlen, Grabs, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Akermann, Dr. Felix, von St. Gallen, in Buchs SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gubser, Lebrecht, von Quarten, in Sevelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebsamen, Claire, von Kirchberg SG, in Buchs SG, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giger, Kurt, von Sevelen, in Grabs, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brasse, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Flums, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3324874, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Jugendstiftung des Lions Club Werdenberg, in Grabs, CH-320.7.046.440-5, Erbringung von finanziellen und anderen Leistungen an Personen bis 25 Jahre usw. Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2004, S. 9, Publ. 2185414).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akermann, Dr. Felix, von St. Gallen, in Buchs SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gubser, Lebrecht, von Quarten, in Sevelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morgenthaler, Alfred, von Attelwil, in Grabs, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Naegeli, Silvia, von Reute AR, in Triesen (LI), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stichter, Renate, deutsche Staatsangehörige, in Sevelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.