Reports for Thomas Gubler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Gubler
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Gubler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006115913, Commercial Registry Office Berne, (36)
CHOCOSUISSE, Verband Schweizerischer Schokoladefabrikanten Genossenschaft, in Bern, CHE-101.741.683, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2024, Publ. 1006063333).
Statutenänderung:
14.06.2024.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gugerli, Raphael Ernst, von Aesch (ZH), in Aesch ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peter, Marco René, von Zürich, in Buonas (Risch), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Urs, von Russikon, in Hertenstein AG (Obersiggenthal), Sekretär (Nichtmitglied), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckes, Mathias Paul Konstantin, deutscher Staatsangehöriger, in Richmond (GB), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gubler, Thomas, von Lostorf, in Beinwil am See, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Szalay, Réka, von Freienbach, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Roger Stefan, von Zürich, in Zumikon, Direktor, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift;
Burgener, Sibylle Alice, von Visp, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben bei der Statutenänderung keine Änderung erfahren.]
Publication number: HR02-1006057540, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Delica AG, in Buchs (AG), CHE-105.938.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005941678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gugerli, Raphael, von Aesch (ZH), in Aesch (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Thomas, von Lostorf, in Beinwil am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1006057347, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Swiss Industries GmbH, in Birsfelden, CHE-455.792.594, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005830009).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gugerli, Raphael, von Aesch (ZH), in Aesch (ZH), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delica AG (CHE-105.938.109), in Buchs (AG), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Chocolat Frey AG (CHE-105.938.109)];
Gubler, Thomas, von Lostorf, in Beinwil am See, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.