Reports for Heinz Grossmann
Mandates
Results for the name Heinz Grossmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinz Grossmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005746031, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Polytechnik Swiss AG, in Küssnacht (SZ), CHE-103.661.428, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059256).
Statutenänderung:
28.04.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit, Engineering und Generalunternehmung von Anlagen und Verfahren auf dem Gebiete der Abfall-, Energie-, Umwelt- und Haustechnik sowie die damit zusammenhängende Ausübung aller kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann insbesondere auch Immobilien erwerben und veräussern. Die Gesellschaft ist nicht befugt, Wohnliegenschaften in der Schweiz zu erwerben und zu halten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schirnhofer, Leo, von Österreich, in Weissenbach (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossmann, Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005347520, Commercial Registry Office Zug, (170)
Schäkle AG, in Zug, CHE-372.142.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004710901).
Statutenänderung:
18.11.2021.
Firma neu:
Lignum Verwaltungs- und Beteiligungs AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossmann, Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ackermann, Ralf Paul, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5663760, Commercial Registry Office Zug, (170)
ASP Aton Sunpower AG, in Zug, CH-170.3.031.506-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2010, S. 23, Publ. 5583902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossmann, Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.