Reports for Christoph Grossmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christoph Grossmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Grossmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004686863, Commercial Registry Office Berne, (36)
godigital AG, in Bern, CHE-480.009.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3722477).
Domizil neu:
Galgenfeldweg 16, 3006 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossmann, Beat, von Grosswangen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossmann, Christoph, von Grosswangen, in Trimstein (Münsingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ritschard, Philip Martin, von Oberhofen am Thunersee, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacher, Kurt, von Wilderswil, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emruli, Agim, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3722477, Commercial Registry Office Berne, (36)
godigital AG, in Bern, CHE-480.009.056, Schmiedenplatz 5, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.08.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung auf den Gebieten Organisation und Informationsbearbeitung sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, diese erwerben oder pachten, Darlehen aufnehmen und erteilen, Kredite aufnehmen, Grundstücke erwerben, belasten und weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burger, Roland, von Eggiwil, in Ins, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossmann, Beat, von Grosswangen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossmann, Christoph, von Grosswangen, in Trimstein (Münsingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ritschard, Philip Martin, von Oberhofen am Thunersee, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6215946, Commercial Registry Office Berne, (36)
Information Consulting Group AG, in Bern, CH-035.3.016.841-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, S. 0, Publ. 6205390).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ICBOX GmbH, in Bern (CH-035.4.037.356-6), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 77'181.07 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da der einzige Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ICPlus GmbH, in Dübendorf (CH-020.4.035.759-0), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 111'553.53 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'885.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da der einzige Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossmann, Christoph, von Grosswangen, in Trimstein, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ritschard, Philip, von Oberhofen am Thunersee, in Münchenwiler, Mitglied, mit Einzelunterschrift.