Reports for Roland Griesser
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Griesser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005443833, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Büeli Holzverarbeitung AG, in Hüntwangen, CHE-102.497.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, S.0, Publ. 6996682).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heil, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Griesser, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Griesser, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamp, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Griesser, Dustin, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Matzinger, Stefan, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5449144, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 40, publizierten TR-Eintrag Nr. 50'349 vom 22.12.2009. Büeli Holzverarbeitung AG, in Bülach, CH-020.3.904.442-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 40, Publ. 5418378).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griesser, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Griesser, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4933450, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Büeli Holzverarbeitung AG, in Bülach, CH-020.3.904.442-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2004, S. 20, Publ. 2370290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Griesser, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau 7 Bühl (BRD), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koller, Max, von Hundwil AR, in Bülach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griesser, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.