Reports for Richard Graf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Richard Graf
Holdings
Newest SOGC notifications: Richard Graf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005099608, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Huber Beschichtungen GmbH, in Villmergen, CHE-231.430.521, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832999).
Firma neu:
Huber Beschichtungen GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Richard Graf, Holzacherweg 1, 5622 Waltenschwil.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.01.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Richard, von Küttigen, in Waltenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004832999, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Huber Beschichtungen GmbH, in Villmergen, CHE-231.430.521, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, S.0, Publ. 6187872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Niklaus, von Luthern, in Aristau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Richard, von Küttigen, in Waltenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 1905611, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Alasco Consulting GmbH, in Villmergen, CHE-308.334.794, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, Publ. 1382725).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegger, Andreas, von Rothrist, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Rico, von Küttigen, in Waltenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Graf, Richard, von Küttigen, in Waltenschwil, mit Einzelunterschrift.