Reports for Mario Andreas Grämiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mario Andreas Grämiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005756753, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Benzenhofer AG, in Wollerau, CHE-100.373.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005325835).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grämiger, Mario Andreas, von Mosnang, in Wohlen (AG), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004985065, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Benzenhofer AG, in Wollerau, CHE-100.373.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948365).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grämiger, Mario Andreas, von Mosnang, in Wohlen (AG), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Störi, Dr. Fridolin Eduard, von Wädenswil, in Wädenswil, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004522293, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Benzenhofer AG, bisher in Wädenswil, CHE-100.373.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286047).
Statutenänderung:
07.12.2018.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Sonnenrain 2, 8832 Wollerau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riva, Marcus Peter, von Basel, in Römerswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sihlta Treuhand und Revisions AG (CHE-107.896.404), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: SIHLTA Treuhand und Revisions AG (CHE-107.896.404)];
Grämiger, Mario Andreas, von Mosnang, in Wohlen (AG), mit Einzelunterschrift;
Lattmann, Heinz, von Hütten, in Wollerau, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schönenberg (ZH)].