Reports for Christiane Gräber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christiane Gräber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004822286, Commercial Registry Office Zurich, (20)
altra vista gmbh, in Schwerzenbach, CHE-102.263.172, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4262931).
Statutenänderung:
07.01.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Organisationsentwicklung, Personalverleih und -vermittlung für öffentliche und private Institutionen, vorwiegend im Umfeld des Bildungswesens und der öffentlichen Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Ulrich, von Schleitheim, in Wettswil am Albis, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gräber, Christiane, von Männedorf, in Männedorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zindel, Anton, von Sargans, in Schwerzenbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 74 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Keller, Gerhard, von Schleitheim, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 74 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mathys, Margreth, von Buchs (ZH), in Dürnten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
altra vista gmbh (CHE-102.263.172), in Schwerzenbach, Gesellschafterin, mit 47 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 22 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4262931, Commercial Registry Office Zurich, (20)
altra vista gmbh, in Schwerzenbach, CHE-102.263.172, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3292649).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräber, Christiane, von Männedorf, in Männedorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6587594, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Stiftung Bergschule Avrona, in Tarasp, CH-350.7.000.010-4, Stiftung (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2010, S. 10, Publ. 5775040).
Organisation neu:
[Gestrichene Angabe aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gräber, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wissler, Christian, von Sumiswald, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Paul, von Hütten, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brütsch, Urs, von Büttenhardt, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heller, Tanja, von Zürich, in Silvaplana, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roner, Sandra, von Scuol und Zürich, in Sent, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Gabriella, von Romanshorn, in Chur, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.