Reports for Martin Graber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Graber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005336657, Commercial Registry Office Berne, (36)
Backpackers Villa Sonnenhof, in Interlaken, CHE-104.309.655, Verein (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172543).
Statutenänderung:
30.04.2020.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Martin, von Bottenwil, in Bottenwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saladin, Mario Victor, von Münsingen, in Münsingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bach, Markus, von Saanen, in Uster, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wahl, Rebekka, von Oberkulm, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walti, Werner Otto, von Dürrenäsch, in Goldswil b. Interlaken (Ringgenberg (BE)), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4172543, Commercial Registry Office Berne, (36)
Backpackers Villa Sonnenhof, in Interlaken, CHE-104.309.655, Verein (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2013, Publ. 1204967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Lea, von Oberglatt und Holderbank (SO), in Wilderswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschirren, Adrian, von Niedermuhlern, in Gwatt (Thun), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Blunier, Joel, von Trub, in Buchs AG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graber, Martin, von Bottenwil, in Bottenwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hartmann, Walter, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Thun, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Saladin, Mario Victor, von Münsingen, in Münsingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1204967, Commercial Registry Office Berne, (36)
Backpackers Villa Sonnenhof, in Interlaken, CH-092.6.000.903-7, Verein (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2007, S. 3, Publ. 4238336).
Statutenänderung:
10.04.2010.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt: Bereitstellung einer Infrastruktur zur Durchführung von zeitgemässer christlicher Lager- und Ferienarbeit, Schaffung einer Plattform für Begegnungen junger Menschen aus aller Welt, Schaffung von Rahmenbedingungen zur zwanglosen und glaubwürdigen Weitergabe christlicher Glaubensinhalte, Förderung und Kultivierung von methodistischer Gastfreundschaft. Zur Erreichung dieses Zwecks errichtet und betreibt der Verein eine Herberge inkl. der dazugehörenden Nebenbetriebe, wie Vermittlung von Reise- und Freizeitaktivitäten, Vertrieb von Büchern, Bild-, Ton- und Datenträgern.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luder, Claudia, von Aefligen, in Bern, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bach, Markus, von Saanen, in Uster, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wabern (Köniz)];
Tschirren, Adrian, von Niedermuhlern, in Bern, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Graber, Martin, von Bottenwil, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hartmann, Walter, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Matten bei Interlaken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hafner, Lea, von Holderbank SO und Oberglatt, in Wilderswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.