Reports for Daniel Good
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Good
Newest SOGC notifications: Daniel Good
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2114977, Commercial Registry Office Valais, (626)
Valpromo Sàrl, à Conthey, CHE-263.285.097, société à responsabilité limitée (No. FOSC 238 du 09.12.2013, Publ. 1224561).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Crespo, Yaël, de Evionnaz, à Leytron, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00;
Good, Daniel, de Mels, à Sion, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Kudinov, Roman, de Ayent, à Ayent, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 21 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Anzère (Ayent), associé et président des gérants avec signature collective à trois et avec 7 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publication number: 1224561, Commercial Registry Office Valais, (626)
Valpromo Sàrl, à Conthey, CHE-263.285.097, Route de l'Industrie 5, 1964 Conthey, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
21.11.2013.
But:
Achat, vente, promotion, location, courtage, gérance, administration, transformation et entretien d'immeubles ainsi que la mise en valeur de biens immobiliers et généralement toutes opérations financières, immobilières ou commerciales s'y rapportant (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 21'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Kudinov, Roman, de Ayent, à Anzère (Ayent), associé et président des gérants, avec signature collective à trois, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00;
Crespo, Yaël, de Evionnaz, à Leytron, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00;
Good, Daniel, de Mels, à Sion, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour 7 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 21.11.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: 5393974, Commercial Registry Office Valais, (626)
Good Sàrl, à Conthey, CH-626.4.004.026-4, société à responsabilité limitée (FOSC no 131 du 10.07.2009, p. 36, publ. 5131208).
Modification des statuts:
23.10.2009.
Nouveau but:
l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie et de béton armé (cf. statuts pour but complet).
Faits qualifiés:
[biffé: La société reprend la suite des affaires ainsi que l'actif et le passif de la société anonyme 'Good SA', sur la base d'un bilan au 31.12.1996 accusant un actif de CHF 168'698.35 et un passif de CHF 103'062.20, soit un actif net de CHF 65'636.15, dont CHF 50'000.-- correspondant au capital social de la société anonyme].
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personne:
Good, Daniel, de Mels, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 50'000.--]. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].