Reports for Lucien Gollut
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lucien Gollut
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5140790, Commercial Registry Office Valais
Services d'immeubles L. GOLLUT Sàrl, à Troistorrents, CH-621.3.002.417-8, société à responsabilité limitée (FOSC no 193 du 05.10.2007, p. 17, publ. 4142762).
Modification des statuts:
22.06.2009.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration des gérants du 22.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne et signature radiée:
Gollut, Lucien, de Massongex, à Morgins (Troistorrents), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Gollut, Christophe, de Massongex, à Morgins (Troistorrents), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 240 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 24'000.--];
Gollut, Rudy, de Massongex, à Massongex, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 240 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 24'000.--];
Gollut, Olympe, de Massongex, à Morgins (Troistorrents), associée, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 1'000.--].
Publication number: 4142762, Commercial Registry Office Valais
Services d'immeubles L. GOLLUT Sàrl, à Troistorrents, CH-621.3.002.417-8, fourniture de services de conciergerie, de nettoyages, de services techniques, etc.... (FOSC no 203 du 19.10.2005, p. 14, publ. 3067364).
Modification des statuts:
30.11.2006.
Nouveau capital social:
CHF 50'000.-- [précédemment: CHF 150'000.--]. [Capital réduit au sens des art. 788, 732 et 734 CO de CHF 150'000.- à CHF 50'000.- par abaissement à CHF 24'000..- de deux parts sociales de CHF 73'000.- chacune et à CHF 1'000.- d'une part de CHF 3'000.- et remboursement correspondant aux associés]. Nouveau capital social entièrement libéré.
Inscription ou modification de personnes:
Gollut, Christophe, de Massongex, à Morgins (Troistorrents), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 24'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 73'000.--];
Gollut, Rudy, de Massongex, à Massongex, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 24'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 73'000.--];
Gollut, Lucien, de Massongex, à Morgins (Troistorrents), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 3'000.--]. L'accomplissement des formalités prescrites à l'art. 734 CO a été constaté par acte authentique du 28.08.2007.
Publication number: 3067364, Commercial Registry Office Valais
Services d'Immeubles L. Gollut SA, à Troistorrents, CH-621.3.002.417-8, fourniture de services de conciergerie, de nettoyages, de services techniques, etc.... société anonyme (FOSC no 209 du 29.10.2002, p. 15, publ. 705770).
Modification des statuts:
2.11.2004.
Nouvelle nature juridique:
société à responsabilité limitée.
Transformation:
la société anonyme est transformée en société à responsabilité limitée conformément au projet de transformation du 02.11.2004 et bilan au 30.06.2004 présentant des actifs de CHF 211'579.07 et des passifs envers les tiers de CHF 51'859.07 contre attribution aux associés des 4 parts sociales qui constituent le capital.
Nouvelle raison sociale:
Services d'immeubles L. GOLLUT Sàrl.
Nouvelle adresse:
Rte Bas-Vièze 31, 1875 Morgins.
Capital social:
CHF 150'000.--.
Personne et signature radiée:
Künzle Fiduciaire & Gérance SA, à Monthey, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Gollut, Christophe, de Massongex, à Morgins (Troistorrents), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 73'000.-- [précédemment: président];
Gollut, Rudy, de Massongex, à Massongex, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 73'000.-- [précédemment: secrétaire];
Gollut, Lucien, de Massongex, à Morgins (Troistorrents), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 3'000.-- [précédemment: membre];
Gollut, Olympe, de Massongex, à Morgins (Troistorrents), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.