Reports for Dr. Mathias Götsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Mathias Götsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005975833, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ingenieurbüro Götsch AG, in Zürich, CHE-105.637.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2023, Publ. 1005709248).
Statutenänderung:
20.02.2024.
Firma neu:
Continis AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen von einem oder mehreren Unternehmen zur: Entwicklung, Produktion, Herstellung und Vertrieb von Hard- und Softwarelösungen aller Art, Forschung, Entwicklung und Handel von Produkten und Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Maschinenbau, Informatik und Kommunikationstechnik, Beratung und Schulung für alle Arten von informationsverarbeitenden Technologien. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, halten, verkaufen, lizenzieren und verwalten sowie selbst Lizenzen an Immaterialgüterrechten aller Art erwerben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und solche erwerben oder errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fordern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götsch, Mathias, von Arbon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: österreichischer Staatsangehöriger].
Publication number: HR02-1004525859, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verismo GmbH, in Küsnacht (ZH), CHE-109.884.091, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1096477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Dr. Peter, von Zürich, in Fällanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Bockslaff-Stokar von Neuforn, Anna Regula, von Zürich, in Küsnacht ZH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingenieurbüro Götsch AG (CHE-105.637.665), in Zürich, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 9'000.00;
Bockslaff, Dr. Klaus Oskar, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Götsch, Dr. Mathias, von Arbon, in Thundorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004496397, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ideacollect GmbH, in Risch, CHE-199.561.101, Holzhäusernstrasse 38, 6343 Holzhäusern ZG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.10.2018.
Zweck:
Herstellung von Soft- und Hardware sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen, unter anderem Schulungen, Handel mit Waren aller Art, insbesondere Soft- und Hardware;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 19.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rytz Schweizer, Andrea Meta, von Ferenbalm, in Risch, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Götsch, Mathias, von Arbon, in Thundorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.