Reports for Rudiger Goethals
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudiger Goethals
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004627253, Commercial Registry Office Zug, (170)
Twintec (Schweiz) GmbH, bisher in Regensdorf, CHE-101.035.183, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2898971).
Statutenänderung:
11.04.2019.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Twintec (Schweiz) S.à r.l.) (Twintec (Schweiz) LLC).
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 72, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 11.04.2019 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lazzari, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Neufchâteau (BE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Twintec International SA, in Koetschette (LU), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Jaun, Heinz, von Meiringen, in Regensdorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Goethals, Rudiger, belgischer Staatsangehöriger, in Lochristi (BE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TWINTEC GmbH (HRB 6523), in Alsdorf (DE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sorlet, Emmanuel Richard, französischer Staatsangehöriger, in Kehl (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Stäger, Cyrill, von Glarus Süd, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Twintec (Schweiz) GmbH, in R e g e n s d o r f, Trockenloostrasse 67, 8105 Regensdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum :
4.03.1999, 19.03.1999.
Zweck:
Konzeption, Lieferung und Einbau von Betonböden sowie Einkauf, Verkauf, Ein- und Ausfuhr, Vermieten, Mieten und Leasing von Produkten, Grundstoffen und Baumaterialien;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Lazzari, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Neufchâteau (B), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-;
Twintec International SA, in Koetschette (L), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Goethals, Rudiger, belgischer Staatsangehöriger, in Lochristi (B), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Jaun, Heinz, von Meiringen, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.