Reports for Urs Ernst Gloor
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Ernst Gloor
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5557008, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 252 vom 29.12.2006, S. 31, publizierten Eintrags Nr. 34'728 vom 21.12.2006. IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, in Zürich, CH-020.6.000.630-8, Verein (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2008, S. 23, Publ. 4384370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Urs Ernst, von Zürich und Leutwil, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross Leemann, Ursula, von Zürich und Finsterhennen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten. [Gloor, Urs Ernst, von Zürich und Leutwiel, in Meilen, wurde am 21.12.2006 unter TR-Nr 34'728 irrtümlich als Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten, eingetragen. Statt ihm hätte Frau Gross Leemann, Ursula, von Zürich und Finsterhennen, in Küsnacht ZH, eingetragen werden sollen;
vgl. oben].
Publication number: 3701644, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung, in Zürich, CH-020.6.000.630-8, Förderung des Instituts, Verein (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2005, S. 17, Publ. 3097290).
Statutenänderung:
29.06.2006.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand von mindestens 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quistorp Malzacher, Susanne, von Zürich und Bülach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz-Niedermann, Elisabeth, von Basel und Schöftland, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Patrick Kaspar, von Basel und Schöftland, in Maur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eck, Klaus Dieter, von Lussery-Villars, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten ;
Gloor, Urs Ernst, von Zürich und Leutwil, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten ;
Lachelier Häfliger, Brigitte, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten .